ymddiriedolwyr NEWARK AND NOTTINGHAMSHIRE AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 514080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
31 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER JAMES JACKSON | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
David Angus Harbottle | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||||||
Mary Brown | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||||||
JULIA DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||
Timothy Hordern Farr | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|||||||||
Charles Edward Wright | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||||||
Susan Ruth Hallam | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||||||
Benjamin Knowles | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||||||
DAVID PICK | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||||||
COLONEL ROGER MERRYWEATHER TD DL | Ymddiriedolwr | 19 December 2014 |
|
|||||||||
Tony Aspbury | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||||||
Liz Lambert | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||||||
Neil Clarke | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||||||
LADY HELEN NALL | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||||||
Tony Strawson | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||||||
Kate Thomas | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||||||
Jenny Saint | Ymddiriedolwr | 05 December 2010 |
|
|
||||||||
David John Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 December 2010 |
|
|
||||||||
DAVID M LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR ROBIN HALL FRICS FAAV | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR DES ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
CLIVE IAN APPLEWHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR CHARLIE WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
BOB SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ANGELA MARY HARDSTAFF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
CHARLES CLIFFORD SEAGER LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROGER EDWARD PYKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
RICHARD ALVEY SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JOHN PAUL BRYDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MRS RACHEL GASCOINE FRICS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
FRANK ABBOT REYNOLDS MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.