Hanes ariannol NEURO THERAPY CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 700904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.16k | £542.43k | £594.78k | £487.46k | £671.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.25k | £560.00k | £540.38k | £520.05k | £598.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £117.84k | N/A | £119.49k | £119.49k | £119.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.87k | £198.86k | £67.90k | £74.40k | £67.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £90.47k | £41.51k | £51.66k | N/A | £192.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.96k | £36.62k | £19.30k | N/A | £37.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £386.75k | £462.79k | £521.94k | N/A | £404.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £978 | £1.51k | £1.88k | N/A | £2.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £34.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £63.00k | £2.83k | £4.29k | N/A | £2.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £524.29k | £516.03k | £502.73k | N/A | £587.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.97k | £43.98k | £37.65k | N/A | £9.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.59k | N/A | £3.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £1.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.