Hanes ariannol THE RICHMOND FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 200453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.88m | £46.48m | £46.15m | £47.86m | £47.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.25m | £47.09m | £44.91m | £45.77m | £46.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.50m | £37.30m | £21.38m | £17.28m | £22.48m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £187.00k | £111.86k | £352.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.87k | £196.80k | £96.14k | £69.57k | £187.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £892.23k | £260.00k | £0 | £292.43k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £45.72m | £45.68m | £45.17m | £47.20m | £46.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £282.00k | £213.00k | £156.00k | £148.00k | £498.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.93m | £127.00k | £728.00k | £155.00k | £683.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £191.55k | £36.23k | £69.44k | £120.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £48.25m | £46.73m | £44.91m | £45.77m | £46.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £83.00k | £139.75k | £138.00k | £130.74k | £154.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £364.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.