Dogfen lywodraethu RSA (THE ROYAL SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE)
Rhif yr elusen: 212424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 10/06/1847 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 10/02/1981 AS AMENDED ON 30/09/1987 AS AMENDED ON 28/09/1988 AS AMENDED ON 13/01/1992 AS AMENDED ON 07/10/1998 15/01/2003 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 19/07/2006 05/10/2011 AS AMENDED ON 11/11/2015
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE (FOR FULL DETAILS SEE PARAGRAPH 4 OF ROYAL CHARTER)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.