Hanes ariannol THE BAT CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1012361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.27m | £1.57m | £1.63m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.60m | £1.41m | £1.60m | £1.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £399.39k | £361.10k | £436.73k | £466.95k | £344.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £189.30k | £116.06k | £282.83k | £184.34k | £507.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £225.85k | £279.31k | £400.98k | £440.94k | £430.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £937.24k | £928.67k | £1.12m | £1.14m | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.42k | £59.23k | £43.69k | £48.50k | £53.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.61k | £7.43k | £55.64k | £140.00k | £94.11k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £1.41m | £1.23m | £1.38m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £165.94k | £192.38k | £187.38k | £211.85k | £222.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.20k | £16.83k | £16.83k | £14.62k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £13.70k | £3.71k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.73k | £15.62k | £14.90k | £21.53k | £11.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.