ymddiriedolwyr THE HALL FOR CORNWALL TRUST
Rhif yr elusen: 1053028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Preece | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|||||
James Edward Petroc Trelawny | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Peter Mark Cox | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Laura Smith | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
John Hutton | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
DONNA MUNDAY | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Vinesh Govender | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||
Alan Davey CBE | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|||||
Richard Williams | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
KATHRYN ELIZABETH LUDLOW | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.