Hanes ariannol THE FOUNDATION OF LADY KATHERINE LEVESON
Rhif yr elusen: 1146710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.72m | £1.98m | £1.78m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.43m | £1.57m | £1.67m | £1.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £79.52k | £85.14k | £76.04k | £92.22k | £190.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.14k | £108.04k | £92.93k | £10.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.26k | £9.60k | £12.87k | £38.67k | £32.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.99k | £1.89k | £36 | £1.09k | £1.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.34m | £1.40m | £1.55m | £1.33m | £1.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £277.30k | £304.36k | £304.56k | £314.08k | £357.29k | |
|
Incwm - Arall | £3.63k | £7.69k | £110.32k | £96.66k | £12.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £25.50k | £6.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.25m | £1.39m | £1.45m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £179.04k | £180.50k | £182.00k | £216.74k | £216.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.97k | £18.43k | £22.41k | £20.60k | £18.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £15.00k | £525 | £574 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £179.04k | £180.50k | £182.00k | £216.74k | £216.80k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.