ymddiriedolwyr SOUTHPORT FLOWER SHOW
Rhif yr elusen: 1000698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Stalker | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Enda Patrick Rylands | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Max Laurence Steinberg CBE | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
Alison Pope | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
||||
ANDREW EDWARDS | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
||||
MARGARET TARPEY | Ymddiriedolwr | 21 October 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.