Hanes ariannol SOUTHPORT FLOWER SHOW
Rhif yr elusen: 1000698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £1.34m | £106.67k | £227.22k | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.32m | £385.46k | £254.79k | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.80k | £16.95k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.00k | £940 | N/A | N/A | £2.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £424.50k | £422.72k | N/A | N/A | £395.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £771.52k | £823.36k | N/A | N/A | £842.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £176 | £420 | N/A | N/A | £133 | |
|
Incwm - Arall | £75.83k | £89.71k | N/A | N/A | £125.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £925.80k | £941.26k | N/A | N/A | £817.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £362.02k | £379.73k | N/A | N/A | £355.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.18k | £12.25k | N/A | N/A | £27.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £44.72k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.