Hanes ariannol BRIDGES CENTRE
Rhif yr elusen: 1079085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972.24k | £1.13m | £1.05m | £1.00m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.01m | £943.85k | £1.07m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £24.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £557.49k | £110.96k | £62.10k | £686.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.30k | £29.13k | £5.57k | £18.83k | £26.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £134.30k | £67.96k | £10.76k | £35.73k | £68.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £820.99k | £1.03m | £1.03m | £942.74k | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £688 | £416 | £273 | £430 | £2.56k | |
|
Incwm - Arall | £1.96k | £4.93k | £2.87k | £4.12k | £5.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £1.01m | £943.85k | £1.07m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.87k | £4.11k | £3.68k | £0 | £26.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £272 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.