Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BASINGSTOKE
Rhif yr elusen: 1133775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £670.45k | £318.92k | £274.45k | £365.21k | £381.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £652.09k | £374.35k | £264.00k | £300.66k | £414.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £503 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £240.00k | N/A | £23.96k | £14.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £521.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £103.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.84k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £32.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.79k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £589 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £111.71k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.