Hanes ariannol Via Community Ltd
Rhif yr elusen: 1031602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.56m | £26.15m | £23.32m | £22.62m | £25.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.49m | £25.50m | £23.38m | £21.44m | £25.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.46m | £26.11m | £22.41m | £22.55m | £25.55m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £838.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.38k | £5.22k | £16.33k | £500 | £15.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.46m | £26.11m | £23.25m | £22.55m | £25.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.47k | £34.39k | £0 | £0 | £52.14k | |
|
Incwm - Arall | £77.33k | £0 | £52.22k | £74.50k | £5.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.49m | £25.50m | £23.38m | £21.44m | £25.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £162.28k | £173.23k | £350.62k | £203.29k | £145.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.