Hanes ariannol THE CADBURY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1050482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £640.51k | £642.02k | £649.64k | £649.45k | £653.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £681.26k | £654.51k | £481.82k | £533.63k | £507.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £640.18k | £641.76k | £649.23k | £649.28k | £653.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £328 | £259 | £413 | £171 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £646.75k | £654.45k | £481.77k | £533.57k | £507.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £65 | £46 | £61 | £90 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £44.32k | £48.89k | £49.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £437.46k | £484.69k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £46 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £34.51k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.