Dogfen lywodraethu THE SOUTH OF ENGLAND AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 227033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 29TH DECEMBER 1966 AND 24TH JANUARY 1967 AND 24TH MARCH 2005 AND 27TH MARCH 2008. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE INDUSTRY IN GENERAL AND AGRICULTURE IN PARTICULAR. B) TO ADVANCE EDUCATION AND PARTICULARLY EDUCATION IN AGRICULTURE AND ALLIED INDUSTRIES AND IN ANIMAL HUSBANDRY, IN HORTICULTURE AND FORESTRY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL (PARTICULARLY SOUTH OF ENGLAND)
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.