Hanes ariannol ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA LIMITED
Rhif yr elusen: 244533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.66m | £9.97m | £3.20m | £8.60m | £11.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.49m | £9.78m | £3.58m | £8.31m | £10.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £946.39k | £946.39k | £2.17m | £1.56m | £970.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.54m | £1.67m | £2.41m | £2.59m | £2.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.52m | £7.68m | £775.49k | £5.42m | £7.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.60k | £4.66k | £1.10k | £2.27k | £11.35k | |
|
Incwm - Arall | £595.27k | £618.02k | £14.71k | £596.51k | £1.18m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.25m | £9.52m | £3.37m | £7.95m | £10.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £236.70k | £254.94k | £205.31k | £367.65k | £378.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £137.12k | £130.93k | £77.55k | £96.73k | £104.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.