Dogfen lywodraethu LINDLEY EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 247662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 DECEMBER 1965 AS AMENDED 16 MARCH 1966, 8 OCTOBER 1968, 21 JUNE 1976, 3 APRIL 1984, 15 MARCH 1989 AND 13 OCTOBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION, DEVELOPMENT AND TRAINING OF PEOPLE OF ALL AGES THROUGHOUT THE WORLD AND PARTICULARLY IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BOTH IN INDIVIDUAL LIFE SKILLS AND AS MANAGERS AND LEADERS ON THE BASIS OF AND CONSISTENT WITH THE TENETS OF THE CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM AND THE WORLD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.