ymddiriedolwyr SOUTHEND-ON-SEA MUSICAL FESTIVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 283503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Elizabeth Williams | Cadeirydd | 24 May 2022 |
|
|
||||
Cheralyn Eileen Bason | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Lindsey | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
Claire Belinda Golding | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Timothy Ian Stuart Browne | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Pamela Rosina Bearman | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
James Stanley Ryan | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Emma Bearman | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
RICHARD JOHN MEDCALF | Ymddiriedolwr | 29 April 2012 |
|
|
||||
JENA CHUN-WAH PANG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ISOBEL MARY KENNEDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUISE ANN CASSON MANDERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.