ymddiriedolwyr ST ALBANS MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 295795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYCE SMITH | Cadeirydd | 04 February 2015 |
|
|||||
Nicola Martinus-Smith | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Lisa Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Cameron Wilson | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|||||
Melissa-Rose Katherine Muirhead | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|||||
Grace Amelia Helena Carson | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|||||
Catherine Brooks | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Dom O'Hanlon | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||
Ruaridh Alasdair Matthew David Macphee | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Sarah Dunning | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
ELISE BETTS | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
Aditi Sawjani | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.