ymddiriedolwyr EAST DORSET DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 301230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Michael John Curtis | Cadeirydd | 05 July 2017 |
|
|||||
Danny Cordell | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Claire Mitchell | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Trevor James Middleton | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Jonathan Wragg | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Sheenagh Dunbar Bradford | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Robert Michael Peter Easton | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|||||
Richard Francis Micklefield | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
JUDITH FINNEY | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
LINDSAY HUGH CASS | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.