ymddiriedolwyr 1ST HERNE BAY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Syrett | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|||||
Christopher Green | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Daniel Prevett | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Olivia Locke | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Charlotte Syrett | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Hollie Lavender | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Kellyann Eskisan | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Claire Harrap-Stanley | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Jane Hodges | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Paul Locke | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Robert Canavan | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
Marie Brooks | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Doreen Ericson | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.