ymddiriedolwyr HF TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 313069
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desmond Spencer | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Laredo | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Michael Butler | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Annemarie Strong | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Hugh Piper | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Lesley Hutchinson | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Timothy Guy Tamblyn | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Irfana Malik | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Dr John Devapriam | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
PAUL JAMES MORGAN | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|||||
Amanda Jane Bunce | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.