Hanes ariannol ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 313708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.19m | £4.24m | £4.38m | £5.79m | £5.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.59m | £4.39m | £3.66m | £4.65m | £4.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £114.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £269.90k | £130.95k | £158.96k | £381.52k | £429.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £799.77k | £244.58k | £236.28k | £772.81k | £887.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.89m | £3.68m | £3.83m | £4.46m | £4.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £226.93k | £181.64k | £159.24k | £171.91k | £214.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £61.94k | £260.09k | £250.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.69m | £4.12m | £3.54m | £4.10m | £4.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £896.42k | £270.68k | £120.23k | £555.81k | £595.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £154.35k | £128.80k | £107.65k | £133.23k | £141.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.11k | £30.89k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.