Dogfen lywodraethu ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 313708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED BY LETTERS PATENT DATED 17 JANUARY 1949 AMENDED 3 FEBRUARY 1950, 11 JANUARY 1960, 8 FEBRUARY 1960, 14 NOVEMBER 1974, 18 MAY 1987, 23 AUGUST 1990, 28 APRIL 1994. BY-LAWS LAST UPDATED 23 JANUARY 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE GENERAL ADVANCEMENT OF AERONAUTICAL ART SCIENCE AND ENGINEERING
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.