Hanes ariannol MIND IN THE VALE OF GLAMORGAN
Rhif yr elusen: 1066411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £492.15k | £381.40k | £483.85k | £626.86k | £598.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.04k | £366.41k | £417.38k | £549.55k | £663.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £345.85k | N/A | N/A | N/A | £96.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £349.66k | £424.42k | £513.22k | £96.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £23.05k | £21.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £533.23k | £100.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £70.58k | £476.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £525.90k | £631.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £23.66k | £1.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.84k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £30.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.