ymddiriedolwyr CHRISTIAN EDUCATION MOVEMENT
Rhif yr elusen: 1086990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Bridget L'Estrange | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||
Derek Charles Richard Holloway | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
David James Legrand | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Stephen Andrew Botham | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Pamela Diana Draycott | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Carole Gallant | Ymddiriedolwr | 07 March 2013 |
|
|
||||
PHILIP LEIVERS | Ymddiriedolwr | 06 March 2013 |
|
|
||||
SUSAN MORAG LESLIE | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.