ymddiriedolwyr WADHAM COLLEGE
Rhif yr elusen: 1139726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
70 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Lerose | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Shumiao Ouyang | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Isaac Wong | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Marta Zboralska | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Johan Runeson | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Yee | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Alice Baldock | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Arran Davis | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Prof Mark Mezei | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Kamaldeep Bhui | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Lynn Rosemary Featherstone | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Joseph Bull | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Dr Lewis Graham | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Georgina Gregory | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Prof Shazia Choudhry | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Robert Hannigan | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Paul Elliott | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Katya Hertog | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Bernhard Staresina | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Professor Luis Fernando Alday | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Dr Sarah Cullinan Herring | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Professor Christopher Summerfield | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Hannah Christensen | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Dr George Southcombe | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Dr Paul Balister | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Professor Francesco Licausi | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
Professor Seamus Davis | Ymddiriedolwr | 25 January 2019 |
|
|
||||
Dr Fabrizio Caola | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr ANDREW DAVID FARMERY MA, MD | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr Monika Gullerova | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr Stephan Rauschenbach | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Dr Emily McLaughlin | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Dr Peter John Alsop | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Professor Sakura Schafer-Nameki | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Professor Karl Kugle | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr Olivia Vasquez-Medina | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
PROF. FIONA POWRIE | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Dr Lydia Gilday | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Dr Alexander Steel | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
prof Ekaterina Shamonina | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Dr Alfonso Castrejon-Pita | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Dr Thomas Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Dr DOMINIC BROOKSHAW | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Dr Thomas Simpson | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
JULIE CHRISTIANE HAGE | Ymddiriedolwr | 02 April 2013 |
|
|
||||
Dr JANE GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
||||
Professor FRANCESCO ZANETTI | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
||||
Dr EMMA COHEN | Ymddiriedolwr | 16 January 2013 |
|
|
||||
Dr ALEXANDER FRIEDRICH RITTER | Ymddiriedolwr | 16 January 2013 |
|
|
||||
FRANCES LLOYD | Ymddiriedolwr | 07 October 2011 |
|
|
||||
Prof NATHALIE SEDDON | Ymddiriedolwr | 07 October 2011 |
|
|
||||
Dr MATTHEW KEMPSHALL MA DPHIL | Ymddiriedolwr | 07 October 2011 |
|
|
||||
Dr Margaret Hillenbrand | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||
PROFESSOR Darren Dixon | Ymddiriedolwr | 01 October 2008 |
|
|
||||
Dr Peter Thonemann | Ymddiriedolwr | 11 September 2007 |
|
|
||||
PHILIP BULLOCK | Ymddiriedolwr | 01 September 2007 |
|
|||||
PROFESSOR Edmund Herzig | Ymddiriedolwr | 01 October 2006 |
|
|
||||
PROFESSOR Paolo Radaelli | Ymddiriedolwr | 01 October 2006 |
|
|
||||
Dr ANKHI MUKHERJEE | Ymddiriedolwr | 01 September 2006 |
|
|
||||
Dr Mark Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2006 |
|
|
||||
Professor Carolin Duttlinger | Ymddiriedolwr | 01 September 2006 |
|
|
||||
Dr ALEXANDER PASEAU | Ymddiriedolwr | 01 September 2005 |
|
|
||||
Prof MARTIN GILLES BUREAU | Ymddiriedolwr | 01 January 2005 |
|
|
||||
Professor Ben Berks | Ymddiriedolwr | 01 October 2003 |
|
|
||||
Dr PAUL MARTIN | Ymddiriedolwr | 01 October 2001 |
|
|
||||
Dr Claudia Pazos-Alonso | Ymddiriedolwr | 15 September 1997 |
|
|
||||
Professor Alan Beggs | Ymddiriedolwr | 01 October 1990 |
|
|
||||
PROFESSOR Paul Beer | Ymddiriedolwr | 01 October 1990 |
|
|
||||
Professor Stephen Heyworth | Ymddiriedolwr | 01 October 1988 |
|
|
||||
Dr Jane Garnett | Ymddiriedolwr | 01 October 1987 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.