ymddiriedolwyr NOTTINGHAMSHIRE SEXUAL VIOLENCE SUPPORT SERVICES LTD
Rhif yr elusen: 1103071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Piesold | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Ruth Tarlo | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Kristan Hopkins | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Shane Morgan | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Leonie Mathers | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Claire ward | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Clare Fox | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Kate O'Neill | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.