ymddiriedolwyr ASPIRING COMMUNITIES TOGETHER LTD
Rhif yr elusen: 1104200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awad Gobran | Cadeirydd | 01 March 2021 |
|
|
||||
Said Ali | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rafat Saleh | Ymddiriedolwr | 07 March 2020 |
|
|
||||
Saleh Mohammed Al-Yafai | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
AHMED YOUSEF ABDULQADER | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
||||
FAIZA SHAIBI | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.