ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ANAESTHESIA IN DENTISTRY
Rhif yr elusen: 1107420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADIE HUGHES | Cadeirydd | 01 October 2012 |
|
|
||||
Imran Suida | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Ashleigh Stamp | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Thomas Lees | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Francis Clough | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Leah Rachel Adams | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||
Manni Deol | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||
Zahra Shehabi | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||
Yi Kwan Loo | Ymddiriedolwr | 03 October 2015 |
|
|||||
PAUL HOWLETT | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|||||
CAROLE ANN BOYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER GUY PASHLEY HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.