Hanes ariannol MEDAILLE TRUST
Rhif yr elusen: 1117830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.13m | £3.69m | £3.92m | £5.11m | £4.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77m | £3.20m | £3.74m | £4.57m | £4.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.39m | £2.91m | £3.05m | £3.09m | £3.22m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £473.89k | £677.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £733.09k | £774.85k | £861.94k | £2.02m | £1.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.17k | £0 | £1.03k | £104 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.39m | £2.91m | £3.05m | £3.09m | £3.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.64k | £3.81k | £7.48k | £154 | £345 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £182 | £0 | £0 | £1.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.66m | £3.08m | £3.65m | £4.55m | £4.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.72k | £94.67k | £87.71k | £18.77k | £68.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.30k | £0 | £0 | £0 | £60.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.32k | £20.06k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.