ymddiriedolwyr THE PHOENIX TRUST (MILTON) LTD
Rhif yr elusen: 1118548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Jones | Cadeirydd | 26 June 2013 |
|
|
||||
Malcolm Howting | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Anna-Lisa Maria Ghale | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Brian Guinee | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Brian Patrick Guinee | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Charles Hobley | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.