ymddiriedolwyr TICKHILL PARISH ROOM
Rhif yr elusen: 1144276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Ann Chappell | Cadeirydd | 14 October 2011 |
|
|
||||||
Elaine Cookson | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||
Anthony Terence Sheridan | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Pickering | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||
Rev Paul Richardson | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||||
Timothy Damian Edwin Sweed | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||||
Peter Ian Walker | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|||||||
Eluned Eleanor Foulds | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||||
Kathleen Mason | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||||
LUCILLE ALICE HENDERSON | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||||
Noreen Luker Sweed | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|||||||
Ann Lesley Lockett | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.