Hanes ariannol YOUNG GAMERS AND GAMBLERS EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1162425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £749.24k | £1.02m | £1.50m | £2.12m | £2.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £386.35k | £1.10m | £1.11m | £1.97m | £2.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £749.24k | £157.57k | £403.89k | £354.64k | £973.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £23.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £860.32k | £1.07m | £1.77m | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £35 | £510 | £1.36k | £2.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £364.31k | £1.02m | £1.10m | £1.82m | £2.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.04k | £83.10k | £10.24k | £144.96k | £118.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £19.77k | £0 | £43.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.