ymddiriedolwyr ALZHEIMER'S & DEMENTIA SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1173379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samual Barton | Cadeirydd | 06 April 2020 |
|
|
||||
Gareth Simpson | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Vikki Harding | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Avril Hamilton | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Louise Buet | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Adedayo Ajakaiye | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Jones | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Chris Inwood | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.