Hanes ariannol NORTHUMBRIA STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1174053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.35m | £4.00m | £3.42m | £4.07m | £4.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.30m | £3.89m | £3.51m | £4.11m | £4.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £453.39k | £27.02k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.62m | £2.89m | £3.15m | £2.77m | £2.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £66.80k | £62.88k | £5.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.62m | £1.02m | £224.69k | £1.30m | £1.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £33.75k | £28.59k | £40.87k | £11.20k | £62.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.24m | £3.81m | £3.49m | £4.11m | £4.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £65.99k | £79.43k | £13.71k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.40k | £10.20k | £6.14k | £8.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.