ymddiriedolwyr SAMARITANS OF PORTSMOUTH AND EAST HAMPSHIRE
Rhif yr elusen: 1173720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (71 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elaine Puckett | Cadeirydd | 28 May 2019 |
|
|
||||
Katherine Steel | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Steve Jack | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Linda Robertshaw | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN PLUCK | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Brian George Stevely | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
DIANA ALLEN | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
ANN JENIFER ERSKINE | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.