ymddiriedolwyr NORTON HOUSING AND SUPPORT LTD
Rhif yr elusen: 701800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wieslaw Tadeusz Holynski | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|
||||
Lee William Price | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
VINCENT GATEN | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Guy Nicholas Sedgwick | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
PETER FROST | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
||||
SARAH JOHNSON | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
Dr STEPHEN MATTHEW FALLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAN MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.