Hanes ariannol BRITISH EXPLORING SOCIETY
Rhif yr elusen: 802196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.76m | £1.28m | £1.26m | £1.57m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82m | £904.88k | £1.18m | £1.62m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £750.67k | £1.02m | £674.65k | £952.83k | £1.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £149.29k | £580.12k | £615.85k | £403.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £125 | £125 | £310 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.87k | £914 | £80 | £1.19k | £11.47k | |
|
Incwm - Arall | £1.29k | £107.51k | £519 | £1.24k | £4.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.37k | £20.00k | £0 | £0 | £7.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.81m | £899.20k | £1.17m | £1.62m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.71k | £5.68k | £7.63k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.93k | £63.20k | £71.73k | £82.95k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.