ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF SCHOOL AND COLLEGE LEADERS BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 279628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CAMP | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|||||
ALAN BRADY | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
PAULINE THOMAS | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
PAM ROBERTS | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Theo Nickson | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
STEPHEN BRIERLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
C M BALDAM | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Lesley Cooper | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
RACHEL BERTENSHAW | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
ANN MULLINS BA FRSA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.