ymddiriedolwyr HOLYPORT WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1019260
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER RAZEY PRESIDENT | Cadeirydd | 10 March 2016 |
|
|
||||
Janet Payne | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
PENELOPE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
DEBBIE ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
MARY PENELOPE SIBLEY | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|||||
PAULINE LIBBY | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||
WENDY ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.