Hanes ariannol BROMLEY YOUTH MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1031590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.90m | £1.83m | £1.48m | £1.44m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £1.80m | £1.46m | £1.52m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £473.27k | £495.01k | £872.75k | £499.96k | £517.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £158.43k | £62.54k | £75.10k | £81.21k | £82.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.25m | £1.17m | £468.77k | £824.08k | £1.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £485.52k | £595.76k | £934.20k | £529.33k | £517.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.06k | £2.07k | £859 | £547 | £3.18k | |
|
Incwm - Arall | £1.51k | £1.93k | £412 | £3.18k | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £1.80m | £1.46m | £1.52m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.04k | £0 | £3.91k | £2.60k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.