Hanes ariannol MAKING THE LEAP
Rhif yr elusen: 1058648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £828.52k | £1.07m | £1.54m | £1.80m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £810.94k | £880.04k | £874.60k | £1.21m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.32k | £3.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £268.51k | £521.72k | £1.32m | £954.51k | £819.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £524.03k | £511.12k | £217.78k | £840.93k | £652.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.98k | £33.60k | £229 | £1.25k | £3.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £728.32k | £782.86k | £829.56k | £1.13m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.63k | £97.19k | £45.04k | £79.71k | £136.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.25k | £34.18k | £28.45k | £34.35k | £40.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.