ymddiriedolwyr MAKING THE LEAP
Rhif yr elusen: 1058648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Scott | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Laurence Meehan | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
John Gary Williams | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
William Chapman | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Olakunle Akunmu Babarinde | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Anjali Chhania | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Kristy Eden-Green | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Nicholas Cheffings | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Amir Hussain Nooriala | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
||||
ANDY BOUCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.