Dogfen lywodraethu HAMMERSMITH RELIEF IN SICKNESS FUND
Rhif yr elusen: 203113
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE 20TH NOVEMBER 1969 AS AMENDED BY SCHEME OF 17TH APRIL 1972, 22ND NOVEMBER 1983 AND 12TH FEBRUARY 1985 AS AMENDED ON 30 SEPTEMBER 2003 BY A RESOLUTION PASSED UNDER S.74(2)(A) CA 1993
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE IN CASES OF NEED PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF THE FORMER METROPOLITAN BOROUGH OF HAMMERSMITH WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED OR INFIRM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
FORMER METROPOLITAN BOROUGH OF HAMMERSMITH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.