Hanes ariannol ST FRANCIS' CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 211670
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £867.84k | £1.07m | £1.07m | £2.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.30m | £1.25m | £1.19m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.67k | £119.84k | £114.42k | £87.91k | £29.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.74k | N/A | N/A | N/A | £209.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £68.84k | £69.03k | £99.14k | £124.11k | £954.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £118.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.19m | £795.62k | £965.64k | £947.43k | £1.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.25k | £3.18k | £2.69k | £3.34k | £104 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £22.50k | £615.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.25m | £1.19m | £1.16m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.68k | £54.68k | £63.65k | £30.45k | £34.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.00k | £0 | £92.29k | £0 | £3.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.