Dogfen lywodraethu ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS
Rhif yr elusen: 213280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 21/03/1947 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 15/11/1948 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 03/09/1979 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 14/12/1999 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 10/12/2003 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 22/05/2010 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 07/12/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT OF THE STUDY AND THE ADVANCEMENT OF THE SCIENCE AND PRACTICE OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.