ymddiriedolwyr COUND GUILDHALL
Rhif yr elusen: 214802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Rex SARTAIN | Cadeirydd | 09 July 2018 |
|
|
||||
Blair NIMMO | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Katharine PAYNE - | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Claire D ENGLAND | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Simon JAMES | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Stephen J CRACK | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
LINDA ELAINE CLUTTERBUCK | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|
||||
GERAINT REES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIM ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAVIS HUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.