Hanes ariannol THE OXFORD GROUP
Rhif yr elusen: 226334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £1.22m | £1.09m | £797.58k | £614.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.62m | £1.89m | £2.02m | £2.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £390.88k | £379.02k | £581.43k | £334.99k | £152.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £223.94k | £245.64k | £109.09k | £103.79k | £139.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.17k | £2.24k | £829 | £588 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £516.86k | £589.84k | £374.46k | £358.22k | £322.52k | |
|
Incwm - Arall | £1.08k | £505 | £22.71k | £0 | £32 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £195.86k | £25.51k | £493.12k | £295.95k | £122.76k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.40m | £1.65m | £1.73m | £1.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £165.98k | £19.26k | £238.34k | £287.03k | £269.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £106.98k | £116.53k | £82.25k | £44.52k | £124.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £150.00k | £58.38k | £62.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.79k | £19.05k | £35.84k | £71.37k | £62.61k | |
|
Gwariant - Arall | £1.92k | £200.63k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.