Hanes ariannol ODI
Rhif yr elusen: 228248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.64m | £35.90m | £34.96m | £27.44m | £27.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.36m | £36.48m | £34.37m | £29.09m | £27.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.16m | £1.35m | £4.80m | £40.05k | £54.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.65k | £14.70m | £8.52m | £6.05m | £5.45m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.15m | £7.02m | £10.20m | £6.10m | £5.78m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £34.49m | £28.66m | £24.70m | £21.19m | £21.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £61.00k | £47.00k | £41.17k | £26.87k | £48.16k | |
|
Incwm - Arall | £1.00k | £215.00k | £22.78k | £129.55k | £131.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £34.97m | £30.89m | £26.08m | £24.83m | £22.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.38m | £5.59m | £20.97k | £23.25k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.00k | £69.00k | £117.34k | £114.47k | £74.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.00k | £24.00k | £20.97k | £23.25k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £8.27m | £4.24m | £4.50m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.