Hanes ariannol STAXTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 251803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.01k | £11.95k | £25.79k | £20.08k | £14.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.82k | £14.51k | £10.38k | £15.72k | £13.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.84k | £10.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.